Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Degn Arildtoft | 16.11.1999 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Christian Arildtoft Hansen | 16.11.1999 | 14.08.2002 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Degn Arildtoft | 01.08.2002 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Christian Arildtoft Hansen | 01.08.2002 | 01.01.2015 | bestyrelsesmedlem |