Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gunnar Bekker-Nielsen | 17.11.1999 | 11.07.2002 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Jacobsen | 29.08.2001 | 11.07.2002 | bestyrelse |
Kjær Siggaard | 29.08.2001 | 11.07.2002 | formand |
Gunnar Bekker-Nielsen | 17.11.1999 | 11.07.2002 | bestyrelse |
Peter Rønde Jakobsen | 17.11.1999 | 01.05.2001 | bestyrelse |
Per Rønde Jakobsen | 17.11.1999 | 01.05.2001 | formand |