Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Hovedbranche | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-05 tilføjes Revisor: VH REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-04-05 fjernes Revisor: REVISION FYN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse, udvikling, salg og udlejning af fast ejendom samt i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-12-10 tilføjes Navne: SUNDRUSE ApS (offentliggjort 2014-01-02)
Den 2013-12-09 fjernes Navne: EJLSKOVVEJ 1 ApS (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2013-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-12-10 tilføjes Vedtægter: 2013-12-10 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-11-27 tilføjes Navne: EJLSKOVVEJ 1 ApS (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2013-11-26 fjernes Navne: SUNDRUSE ApS (offentliggjort 2013-11-27)
Den 2013-11-14 tilføjes Navne: SUNDRUSE ApS (offentliggjort 2013-11-27)
Den 2013-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 29, 5471 Søndersø (offentliggjort 2013-11-26)
Den 2013-11-14 tilføjes Direktion: Michael Simonsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-11-14 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-11-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-11-14 tilføjes Legale ejere: NANORA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2013-11-14 tilføjes Reelle ejere: Michael Simonsen (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2013-11-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-11-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-11-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-11-14 tilføjes Revisor: REVISION FYN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2013-11-14 tilføjes Stiftere: NANORA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-26)
Den 2013-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)