Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2010-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 264, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-15 fjernes Direktion: Rene Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-11-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-15 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-15 fjernes Navne: J. & R. HANSEN INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-15 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-15 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-15 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-15 fjernes Stiftere: R. HANSEN ApS, J. HANSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-03-04 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-04 fjernes Revisor: Enevold - førstehjælp & kajak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstyrsforretninger) (offentliggjort 1999-12-08)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med automobiludstyr og biltilbehør samt dertil knyttede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-16 tilføjes Vedtægter: 2005-09-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-12 tilføjes Revisor: Enevold - førstehjælp & kajak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-12 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-11-01 fjernes Direktion: Jesper Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-25 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-25 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET SLEIMANN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-08 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstyrsforretninger) (offentliggjort 1999-12-08)
Den 1999-12-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 264, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-08 tilføjes Direktion: Jesper Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-11-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-08 tilføjes Navne: J. & R. HANSEN INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-08 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-08 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET SLEIMANN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-08 tilføjes Stiftere: R. HANSEN ApS, J. HANSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)