Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Himmelev Bygade 70, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 fjernes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-24 fjernes Navne: TRELIE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 fjernes Stiftere: Active ISP, Norge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-29 fjernes Bestyrelse: Martin Kværnstuen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-29 fjernes Direktion: Eilert Hanoa (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-29 fjernes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Himmelev Bygade 70, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 170, 4000 Roskilde (offentliggjort 2009-09-28)
Den 2009-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 170, 4000 Roskilde (offentliggjort 2009-09-28)
Den 2009-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Sluseholmen 2-4, 2450 København SV (offentliggjort 2006-11-29)
Den 2009-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og rådgivning inden for ny teknologi (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-17 tilføjes Navne: TRELIE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-16 fjernes Navne: ACTIVE 24 ApS (offentliggjort 2004-09-10)
Den 2009-09-17 tilføjes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-17 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Adm. direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-17 tilføjes Vedtægter: 2009-09-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-17 fjernes Direktion: Michael Næsby Brahe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed (offentliggjort 2001-01-18)
Den 2006-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sluseholmen 2-4, 2450 København SV (offentliggjort 2006-11-29)
Den 2006-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 49, 3., 1123 København K (offentliggjort 2004-11-30)
Den 2006-11-01 fjernes Direktion: Jan-Sverre Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Bestyrelse: Martin Kværnstuen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Direktion: Michael Næsby Brahe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 49, 3., 1123 København K (offentliggjort 2004-11-30)
Den 2004-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 169, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2004-01-22)
Den 2004-08-06 tilføjes Navne: ACTIVE 24 ApS (offentliggjort 2004-09-10)
Den 2004-08-05 fjernes Navne: ACTIVE ISP ApS (offentliggjort 1999-11-17)
Den 2004-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 169, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2004-01-22)
Den 2004-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Alhambravej 3, st., 1826 Frederiksberg C (offentliggjort 2003-06-12)
Den 2004-01-13 tilføjes Direktion: Jan-Sverre Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 fjernes Direktion: David John Chartier (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alhambravej 3, st., 1826 Frederiksberg C (offentliggjort 2003-06-12)
Den 2003-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjørnestien 5, 2820 Gentofte (offentliggjort 2002-03-01)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-01 tilføjes Direktion: David John Chartier (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 fjernes Direktion: Arne Djernæs Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørnestien 5, 2820 Gentofte (offentliggjort 2002-03-01)
Den 2002-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvagtsgade 6, 5., 1103 København K (offentliggjort 2001-01-10)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvagtsgade 6, 5., 1103 København K (offentliggjort 2001-01-10)
Den 2001-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 4 b., 1401 København K (offentliggjort 2000-11-13)
Den 2001-01-05 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-05 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Direktion: Arne Djernæs Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 fjernes Direktion: Rolf Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 4 b., 1401 København K (offentliggjort 2000-11-13)
Den 2000-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 39, 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-04 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed (offentliggjort 2001-01-18)
Den 2000-02-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2001-01-18)
Den 1999-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 39, 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-28 tilføjes Direktion: Rolf Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2001-01-18)
Den 1999-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-28 tilføjes Navne: ACTIVE ISP ApS (offentliggjort 1999-11-17)
Den 1999-09-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-28 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-28 tilføjes Stiftere: Active ISP, Norge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)