Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Formål | Vedtægter | Hovedbranche | Tegningsregel | ||||
Revisor | Direktion | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernstorffsvej 146, st. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Scherfigsvej 11, 5. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-17 tilføjes Kontaktoplysninger: kmoesgaard67@gmail.com (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-16 fjernes Kontaktoplysninger: kamo@parken.dk (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2019-11-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: UV PF1 ApS. (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service samt investering og finansiering, herunder investering i unoterede og børsnoterede værdipapirer. (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-10-14 tilføjes Vedtægter: 2019-10-14 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-06-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Scherfigsvej 11, 5. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2019-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Aurehøjvej 20, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2019-03-09 tilføjes Kontaktoplysninger: kamo@parken.dk (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-01 tilføjes Hovedbranche: Andre informationstjenester i.a.n. (offentliggjort 2014-06-03)
Den 2013-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-06-03)
Den 2013-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service. (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2013-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 tilføjes Vedtægter: 2013-05-31 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aurehøjvej 20, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2012-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Vartov Vej 27, 1. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2004-07-02)
Den 2010-09-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-06-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Vartov Vej 27, 1. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2004-07-02)
Den 2004-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Strandvej 18, 1. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2000-03-17)
Den 2000-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Strandvej 18, 1. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2000-03-17)
Den 2000-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 1999-11-18)
Den 2000-02-25 tilføjes Direktion: Katja Moesgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-02-25 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-02-25 tilføjes Navne: KATJA MOESGAARD ApS (offentliggjort 2000-03-17)
Den 2000-02-24 fjernes Navne: SCSK 2899 ApS (offentliggjort 1999-11-18)
Den 2000-02-25 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-25 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 1999-11-18)
Den 1999-11-04 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-11-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-04 tilføjes Legale ejere: Katja Moesgaard (offentliggjort 2017-11-30)
Den 1999-11-04 tilføjes Navne: SCSK 2899 ApS (offentliggjort 1999-11-18)
Den 1999-11-04 tilføjes Reelle ejere: Katja Moesgaard (offentliggjort 2017-11-30)
Den 1999-11-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-04 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-04 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 1999-11-18)
Den 1999-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)