Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Ludvig Wagner | 30.10.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mia Therese Wagner | 25.01.2017 | 30.10.2020 | direktør |
Henrik Back | 12.06.2008 | 25.01.2017 | direktion |
Peter Johan Sønderby-Wagner | 09.11.1999 | 12.06.2008 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Malene Elisabeth Wagner | 25.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Morten Ludvig Wagner | 25.01.2017 | formand |
Morten Oliver Nicolai Wagner | 09.11.1999 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mia Therese Wagner | 25.01.2017 | 30.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Back | 09.11.1999 | 25.01.2017 | bestyrelse |
Peter Johan Sønderby-Wagner | 09.11.1999 | 25.01.2017 | bestyrelse |
Morten Ludvig Wagner | 09.11.1999 | 24.01.2017 | bestyrelse |