Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Valman Karlsen | 31.10.1999 | 17.08.2009 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Feldfos Karlsen | 27.05.2005 | 17.08.2009 | bestyrelse |
Brian Steen Taarup Larsen | 06.01.2005 | 27.05.2005 | bestyrelse |
Anne-Mette Valman Karlsen | 18.08.2004 | 17.08.2009 | bestyrelse |
Carl Leif Buchardt Troelsen | 02.03.2001 | 18.08.2004 | bestyrelse |
John Valman Karlsen | 31.10.1999 | 17.08.2009 | bestyrelse |
Henrik Feldfos Karlsen | 31.10.1999 | 06.01.2005 | bestyrelse |
Jens-Peder Wenzel Pedersen | 31.10.1999 | 02.01.2001 | bestyrelse |