Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2013-11-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MURERFIRMAET SKOV ApS. (offentliggjort 2015-01-26)
Den 2022-01-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-01-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-01-03 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-01-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkeborgdalen 51, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Søgade 21, 2. tv., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-02-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søgade 21, 2. tv., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2017-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvinningdalvej 61, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-20 tilføjes Kontaktoplysninger: jesper_skov@msn.com (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvinningdalvej 61, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2013-11-22 tilføjes Direktion: Jesper Skov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2013-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-22 tilføjes Legale ejere: Jesper Skov (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2013-11-22 tilføjes Navne: JESPER SKOV HOLDING ApS (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2013-11-22 tilføjes Reelle ejere: Jesper Skov (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2013-11-22 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-22 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2013-11-22 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2013-11-22 tilføjes Stiftere: Jesper Skov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-22 tilføjes Vedtægter: 2013-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-25)
Den 2013-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)