Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 10, 1256 København K (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-05-22 fjernes Binavne: NORDIC ASSISTANCE A/S (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-05-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-05-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-04 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-05-22 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-11-26 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-05-22 fjernes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-05-22 fjernes Legale ejere: EUROP ASSISTANCE HOLDING S.A. (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-05-22 fjernes Navne: EUROP ASSISTANCE A/S (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-05-22 fjernes Omlægningsperiode slut: 2003-12-31 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-05-22 fjernes Omlægningsperiode start: 2002-10-01 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-05-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-05-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-05-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-05-22 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-05-22 fjernes Stiftere: Jørgen Pedersen (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-05-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 10, 1256 København K (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2015-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Lersø Parkallé 42, 2100 København Ø (offentliggjort 2010-04-14)
Den 2010-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lersø Parkallé 42, 2100 København Ø (offentliggjort 2010-04-14)
Den 2010-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 149, 1620 København V (offentliggjort 2006-06-12)
Den 2010-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2010-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-07 fjernes Bestyrelse: David Neil Crapnell (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-07 fjernes Direktion: David Neil Crapnell (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2009-12-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-26 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-11-26 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2009-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-23 tilføjes Bestyrelse: Trevor Martin Chrismas (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-23 fjernes Bestyrelse: Thomas Gunnar Petersson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med skadereglering og assistanstjenester samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2009-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2009-10-23 tilføjes Vedtægter: 2009-10-23 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2009-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-03-31 tilføjes Bestyrelse: Charles Francois Jacques Marie Walckenaer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-01-14 fjernes Kontaktoplysninger: nia@nia.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed (offentliggjort 2005-04-11)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 149, 1620 København V (offentliggjort 2006-06-12)
Den 2006-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglværksgade 37, 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2001-03-02)
Den 2006-05-31 tilføjes Direktion: David Neil Crapnell (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 fjernes Direktion: Einar Michael Gilbert Jarl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 fjernes Bestyrelse: Paul David Monks (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-23 tilføjes Bestyrelse: Einar Michael Gilbert Jarl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 tilføjes Direktion: Einar Michael Gilbert Jarl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 fjernes Direktion: David Neil Crapnell (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 tilføjes Navne: EUROP ASSISTANCE A/S (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2005-03-22 fjernes Navne: NORDIC ASSISTANCE A/S (offentliggjort 2002-04-08)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-01 tilføjes Direktion: David Neil Crapnell (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 fjernes Direktion: Jørgen Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 fjernes Bestyrelse: Jørgen Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed (offentliggjort 2005-04-11)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden landpassagertransport (offentliggjort 2001-10-15)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-04 tilføjes Bestyrelse: Paul David Monks (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 fjernes Bestyrelse: Bo Anders Harald Schoug (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2002-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2002-11-13 fjernes Bestyrelse: Mats Olof Roth (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-31 tilføjes Bestyrelse: Bo Anders Harald Schoug (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2003-12-31 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2002-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2002-10-01 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-25 tilføjes Navne: NORDIC ASSISTANCE A/S (offentliggjort 2002-04-08)
Den 2002-03-24 fjernes Navne: NORDIC INTERNATIONAL ASSISTANCE A/S (offentliggjort 1999-11-11)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-15 tilføjes Hovedbranche: Anden landpassagertransport (offentliggjort 2001-10-15)
Den 2001-10-14 fjernes Hovedbranche: Forsikringsagenturer (offentliggjort 2001-10-15)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglværksgade 37, 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2001-03-02)
Den 2001-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnegade 1, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: nia@nia.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnegade 1, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-04 tilføjes Bestyrelse: Mats Olof Roth (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-04 tilføjes Binavne: NORDIC ASSISTANCE A/S (offentliggjort 2019-06-21)
Den 1999-10-04 tilføjes Direktion: Jørgen Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 1999-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-04 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 1999-10-04 tilføjes Hovedbranche: Forsikringsagenturer (offentliggjort 2001-10-15)
Den 1999-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-04 tilføjes Legale ejere: EUROP ASSISTANCE HOLDING S.A. (offentliggjort 2019-06-21)
Den 1999-10-04 tilføjes Navne: NORDIC INTERNATIONAL ASSISTANCE A/S (offentliggjort 1999-11-11)
Den 1999-10-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 1999-10-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 1999-10-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-21)
Den 1999-10-04 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-04 tilføjes Stiftere: Jørgen Pedersen (offentliggjort 2019-06-21)
Den 1999-10-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 1999-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)