Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med formueforvaltning af selskabets formue og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-05-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-05-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-05-02 tilføjes Vedtægter: 2019-05-02 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-05-02 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-05-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Badevej 4, 4. th., 4600 Køge (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Badevej 4, 4. th., 4600 Køge (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Badevej 4, 4. th., 4600 Køge (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Badevej 4, 4. th., 4600 Køge (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Badevej 4, 4. th., 4600 Køge (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Badevej 4, 4. th., 4600 Køge (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Badevej 4, 4. th., 4600 Køge (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Badevej 4, 4. th., 4600 Køge (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Badevej 4, 4. th., 4600 Køge (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Folemarken 71, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2017-08-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2015-09-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: Revision Syd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Folemarken 71, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Folemarken 71, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-17 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMA CHRISTIANSEN & ENGELBRECHTSEN NYKØBING F (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-21 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMA CHRISTIANSEN & ENGELBRECHTSEN NYKØBING F (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-21 fjernes Revisor: Lund Consult (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Folemarken 71, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-27 tilføjes Direktion: Janne Friis Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde, udleje og administrere fast ejendom og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-05-03)
Den 1999-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-27 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-27 tilføjes Legale ejere: Janne Friis Jensen, Ole Friis Jensen (offentliggjort 2015-06-01)
Den 1999-10-27 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 26/9 1999 ApS (offentliggjort 1999-11-11)
Den 1999-10-27 tilføjes Reelle ejere: Janne Friis Jensen, Ole Friis Jensen (offentliggjort 2017-09-18)
Den 1999-10-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-03)
Den 1999-10-27 tilføjes Revisor: Lund Consult, Revision Syd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-27 tilføjes Stiftere: Ole Friis Jensen, Janne Friis Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-27 tilføjes Vedtægter: 1999-10-27 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 1999-10-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 1999-11-11)
Den 1999-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)