Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerfælled Torv 5-7, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 fjernes Hovedbranche: Databaseværter og -formidlere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-02 fjernes Navne: E-SENSE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 fjernes Revisor: Svendsen & Dunker Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 fjernes Stiftere: GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 fjernes Bestyrelse: Shila Boberg Henriksen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 fjernes Direktion: David Junge (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Revisor: Svendsen & Dunker Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-21 tilføjes Bestyrelse: Shila Boberg Henriksen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-21 fjernes Bestyrelse: Jesper Kunde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-31 fjernes Bestyrelse: Kai Peter David Thorngård Hammerich (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-23 tilføjes Hovedbranche: Databaseværter og -formidlere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerfælled Torv 5-7, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-01 tilføjes Bestyrelse: Kai Peter David Thorngård Hammerich (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-01 fjernes Bestyrelse: Jan-Erik Gunnar Svensson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-01 tilføjes Direktion: David Junge (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-01 fjernes Direktion: Klaus Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for markedsføring på internettet, etablering af internetløsninger, IT - tjenester og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 510.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-01 tilføjes Navne: E-SENSE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-01 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-01 tilføjes Vedtægter: 2000-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: H C Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-29 fjernes Navne: GFKJURA 850 A/S (offentliggjort 1999-11-03)
Den 1999-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: H C Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-01 tilføjes Bestyrelse: Jan-Erik Gunnar Svensson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 tilføjes Direktion: Klaus Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 tilføjes Navne: GFKJURA 850 A/S (offentliggjort 1999-11-03)
Den 1999-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 tilføjes Stiftere: GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)