Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 38, 1459 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-19 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-19 fjernes Navne: VESTERGADE 33 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-19 fjernes Revisor: HOLBERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-19 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-03 fjernes Direktion: Henrik Egefeld Schimming (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2005-12-12)
Den 2004-02-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2005-12-12)
Den 2004-01-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 38, 1459 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-12 tilføjes Direktion: Henrik Egefeld Schimming (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-12 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom.. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-12 tilføjes Navne: VESTERGADE 33 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-11 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 5078 (offentliggjort 1999-11-02)
Den 2000-01-12 tilføjes Revisor: HOLBERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-12 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-12 tilføjes Vedtægter: 2000-01-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 5078 (offentliggjort 1999-11-02)
Den 1999-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)