Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2004-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Glyngørevej 44, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-07 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-07 fjernes Navne: ARKITEGNESTUEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-07 fjernes Stiftere: Kim Gosvig Andersen, Christian Bach (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-28 fjernes Revisor: SIKA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-14 fjernes Direktion: Christian Bach (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Direktion: Kim Gosvig Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-07-10 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-09 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 1999-11-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-15 fjernes Revisor: KTHP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-01 tilføjes Revisor: SIKA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-09 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 1999-11-09)
Den 1999-11-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glyngørevej 44, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-11 tilføjes Direktion: Kim Gosvig Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er arkitektvirksomhed, byggeri, besiddelse af fast ejendom, finansiering og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-11 tilføjes Navne: ARKITEGNESTUEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-11 tilføjes Revisor: KTHP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-11 tilføjes Stiftere: Kim Gosvig Andersen, Christian Bach (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-11 tilføjes Vedtægter: 1999-10-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)