Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Legale ejere | Dekret | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2021-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Nålemagervej 4, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-04 fjernes Binavne: ANDREASEN & BERG TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-03-31 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-01 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-04 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-04 fjernes Navne: HAMMER BYG TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-04 fjernes Omlægningsperiode slut: 2014-12-31 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-04 fjernes Omlægningsperiode start: 2014-04-01 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-04 fjernes Reelle ejere: Peter Berg-Mortensen (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-04 fjernes Stiftere: Peter Berg-Mortensen, Erik Hougaard Andreasen (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-10-19 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-10-12 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-05-19 fjernes Legale ejere: PBM INVEST ApS (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-23)
Den 2021-01-22 Statstidende Dekret
Den 2020-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-23)
Den 2020-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-26 fjernes Direktion: Peter Berg-Mortensen (direktion) (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-26 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nålemagervej 4, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2019-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nålemagervej 4, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2018-08-01 fjernes Revisor: HAULUND 1 A/S (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2015-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nålemagervej 4, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2015-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllebyggervej 2, 9310 Vodskov (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-02-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkerforretning samt handel og investering i forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2015-02-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2015-02-04 tilføjes Vedtægter: 2015-02-04 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2014-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2014-12-31 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2014-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2014-04-01 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 1999-11-05)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-01 tilføjes Navne: HAMMER BYG TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2006-07-31 fjernes Navne: ANDREASEN & BERG TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS (offentliggjort 1999-10-29)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-02 tilføjes Legale ejere: PBM INVEST ApS (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2005-11-02 tilføjes Reelle ejere: Peter Berg-Mortensen (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2004-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2004-10-01 fjernes Direktion: Erik Hougaard Andreasen (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-08 tilføjes Stiftere: Peter Berg-Mortensen (offentliggjort 2021-11-25)
Den 1999-11-08 fjernes Stiftere: Peter Berg-Mortensen (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1999-11-05 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 1999-11-05)
Den 1999-11-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllebyggervej 2, 9310 Vodskov (offentliggjort 2015-10-16)
Den 1999-10-01 tilføjes Binavne: ANDREASEN & BERG TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS (offentliggjort 2021-11-25)
Den 1999-10-01 tilføjes Direktion: Erik Hougaard Andreasen (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1999-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-03-31 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 1999-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-01 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 1999-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1999-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1999-10-01 tilføjes Navne: ANDREASEN & BERG TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS (offentliggjort 1999-10-29)
Den 1999-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 1999-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 1999-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-25)
Den 1999-10-01 tilføjes Revisor: HAULUND 1 A/S (offentliggjort 2018-08-15)
Den 1999-10-01 tilføjes Stiftere: Peter Berg-Mortensen, Erik Hougaard Andreasen (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1999-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 1999-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-26)