Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlegade 26, 4900 Nakskov (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlegade 26, 4900 Nakskov (offentliggjort 2024-08-22)
Den 1999-10-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TANDLÆGE BJØRN ANDERSON ApS. (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlegade 26, 4900 Nakskov (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2019-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlegade 26, 4900 Nakskov (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-31 fjernes Bestyrelse: Ditte Rinette Borum Andreasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed der er naturligt forbundet hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-29 tilføjes Vedtægter: 2014-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-29 fjernes Revisor: LGS Ejendomme A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-04 tilføjes Bestyrelse: Ditte Rinette Borum Andreasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlegade 26, 4900 Nakskov (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlegade 26, 4900 Nakskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlegade 26, 4900 Nakskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-20 tilføjes Direktion: Bjørn Anderson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-20 tilføjes Legale ejere: Bjørn Anderson (offentliggjort 2017-10-25)
Den 1999-10-20 tilføjes Navne: BJØRN ANDERSON HOLDING ApS (offentliggjort 1999-11-15)
Den 1999-10-20 tilføjes Reelle ejere: Bjørn Anderson (offentliggjort 2017-10-25)
Den 1999-10-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-20 tilføjes Revisor: LGS Ejendomme A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-20 tilføjes Stiftere: Bjørn Anderson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 1999-11-15)
Den 1999-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)