Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Formål | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | Revisor | ||||
Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Hovedbranche | Bibranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Hartmann Nygaard, Anne Noller Nygaard (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2011-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET VANGEDE BYGADE 61-65 A/S. (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-07-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Birkemosevej A/S. (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-09-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Birkemosevej A/S. (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Birkemosevej A/S. (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-22 tilføjes Legale ejere: NILBETH A/S (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-22 fjernes Legale ejere: Elsabeth Christine Nygaard, Nils Hansson Nygaard (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holding- og investeringsselskab og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egernvej 88, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Egernvej 88, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-24 tilføjes Navne: E & N ApS (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-23 fjernes Navne: E & N A/S (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-24 tilføjes Vedtægter: 2018-05-24 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-23 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-24 fjernes Bestyrelse: Elsabeth Christine Nygaard (formand) (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egernvej 88, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2016-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerikavej 1, 1., 7000 Fredericia (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Kontaktoplysninger: nilbeth@nilbeth.dk (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2014-05-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2014-05-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2014-05-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør. (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2014-05-14 tilføjes Vedtægter: 2014-05-14 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2012-11-12 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2012-11-12 fjernes Revisor: John Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerikavej 1, 1., 7000 Fredericia (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2011-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkemosevej 7, 6000 Kolding (offentliggjort 2008-07-07)
Den 2008-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkemosevej 7, 6000 Kolding (offentliggjort 2008-07-07)
Den 2008-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkemose Allé 33, 6000 Kolding (offentliggjort 2001-05-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-09-27)
Den 2006-05-02 tilføjes Bestyrelse: Anette Kirstine Høj (bestyrelse) (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2006-05-02 fjernes Bestyrelse: Hans Christian Mejer Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-03 tilføjes Bestyrelse: Elsabeth Christine Nygaard (formand) (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-09-27)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-07-07)
Den 2004-04-24 tilføjes Bestyrelse: Hans Christian Mejer Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-24 fjernes Bestyrelse: Anton Hansson Nygaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-07-07)
Den 2003-04-02 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2003-04-02 fjernes Bibranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2002-10-01 tilføjes Bibranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2002-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2002-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2002-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-15 tilføjes Navne: E & N A/S (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2002-07-14 fjernes Navne: E & N ApS (offentliggjort 1999-10-22)
Den 2002-07-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2002-07-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-31 tilføjes Bestyrelse: Astrid Karoline Margrethe Nygaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkemose Allé 33, 6000 Kolding (offentliggjort 2001-05-14)
Den 2001-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkemose Allé 31, 6000 Kolding (offentliggjort 2000-07-31)
Den 2000-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkemose Allé 31, 6000 Kolding (offentliggjort 2000-07-31)
Den 2000-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Egernvej 88, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egernvej 88, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-06 tilføjes Bestyrelse: Anton Hansson Nygaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-06 tilføjes Direktion: Nils Hansson Nygaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-06 tilføjes Legale ejere: Elsabeth Christine Nygaard, Nils Hansson Nygaard (offentliggjort 2020-12-23)
Den 1999-10-06 tilføjes Navne: E & N ApS (offentliggjort 1999-10-22)
Den 1999-10-06 tilføjes Reelle ejere: Elsabeth Christine Nygaard, Nils Hansson Nygaard (offentliggjort 2021-07-14)
Den 1999-10-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-06 tilføjes Revisor: John Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-06 tilføjes Stiftere: Nils Hansson Nygaard, Elsabeth Christine Nygaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)