Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskergade 8, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkegade 10-16, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-12-05 tilføjes Kontaktoplysninger: sj@torvehallerne.dk (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2017-12-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-15 tilføjes Vedtægter: 2010-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-15 fjernes Bestyrelse: Per Christian Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2011-07-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-01-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkegade 10-16, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkegade 10-16, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-03-03)
Den 2006-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkegade 10-16, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-03-03)
Den 2006-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Næsset 5, 8700 Horsens (offentliggjort 2003-03-14)
Den 2006-03-03 tilføjes Legale ejere: SJ HOLDING AF 16. MAJ 2001 ApS (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2006-03-03 tilføjes Reelle ejere: Steen Bækgaard Jacobsen (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2006-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-20 tilføjes Navne: SELECT ESTATES ApS (offentliggjort 2006-03-03)
Den 2006-02-19 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET 2000 (offentliggjort 2000-03-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Bestyrelse: Michael Antitsch Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 fjernes Bestyrelse: Erik Hvenegaard Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 fjernes Direktion: Erik Hvenegaard Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-01-08)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-31 fjernes Hovedbranche: Hoteller med restauration (offentliggjort 2000-04-14)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-14 tilføjes Hovedbranche: Hoteller med restauration (offentliggjort 2000-04-14)
Den 2000-04-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næsset 5, 8700 Horsens (offentliggjort 2003-03-14)
Den 2000-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ove Jensens Alle 28, 8700 Horsens (offentliggjort 2000-03-13)
Den 2000-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ove Jensens Alle 28, 8700 Horsens (offentliggjort 2000-03-13)
Den 2000-03-01 tilføjes Bestyrelse: Erik Hvenegaard Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-01 tilføjes Direktion: Erik Hvenegaard Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-01 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET 2000 (offentliggjort 2000-03-09)
Den 2000-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosensgade 23, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-29 fjernes Navne: CARLTON ApS (offentliggjort 1999-10-20)
Den 1999-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosensgade 23, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-01 tilføjes Direktion: Steen Bækgaard Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Navne: CARLTON ApS (offentliggjort 1999-10-20)
Den 1999-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-10-01 tilføjes Revisor: Revisions-Partner I/S, registrerede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Stiftere: Steen Bækgaard Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 1999-10-20)
Den 1999-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)