Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 72, 1., 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-09 fjernes Navne: DHARMA HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-09 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-09 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-27 fjernes Bestyrelse: Gianfranco Lande (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-27 fjernes Direktion: Ulla Wulff Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 72, 1., 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-06 tilføjes Bestyrelse: Gianfranco Lande (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 tilføjes Direktion: Ulla Wulff Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og besidde aktier og anparter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 tilføjes Navne: DHARMA HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-05 fjernes Navne: SCSK 2872 ApS (offentliggjort 1999-11-11)
Den 2000-07-06 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 tilføjes Vedtægter: 2000-07-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-14 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Navne: SCSK 2872 ApS (offentliggjort 1999-11-11)
Den 1999-10-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)