Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Revisor |
Den 2021-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbyen 26, 2670 Greve (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 fjernes Binavne: SERVO QUICK SERVICE ApS, ELECTROCOLD ApS, DANCOLD ApS (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 fjernes Direktion: Niels Aksel Ubbesen (direktion) (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 fjernes Legale ejere: Niels Aksel Ubbesen (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 fjernes Navne: KØLEINDUSTRIEN ApS (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 fjernes Reelle ejere: Niels Aksel Ubbesen (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-09-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2018-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbyen 26, 2670 Greve (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbyen 26, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-04-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-04-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-20 tilføjes Binavne: SERVO QUICK SERVICE ApS, ELECTROCOLD ApS, DANCOLD ApS (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2010-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2010-05-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2010-04-30 tilføjes Legale ejere: Niels Aksel Ubbesen (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2010-04-30 tilføjes Reelle ejere: Niels Aksel Ubbesen (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2010-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbyen 26, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2010-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellekær 5, 2730 Herlev (offentliggjort 2004-05-27)
Den 2010-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, fabrikation, financiering og køb samt drift af fast ejendom og forretninger. (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2010-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 369.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Navne: KØLEINDUSTRIEN ApS (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2010-04-28 fjernes Navne: KØLEINDUSTRIEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2010-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2010-04-29 tilføjes Vedtægter: 2010-04-29 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2010-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2010-04-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-29 fjernes Bestyrelse: Liselotte Barlit Ubbesen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 fjernes Binavne: SERVO QUICK SERVICE A/S, ELECTROCOLD A/S, DANCOLD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 fjernes Revisor: Klinkby Revision v/Lars Klinkby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-20 tilføjes Binavne: SERVO QUICK SERVICE A/S, ELECTROCOLD A/S, DANCOLD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-03 tilføjes Revisor: Klinkby Revision v/Lars Klinkby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-03 fjernes Revisor: REVIFIRMAET KONSULENTTJENESTEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-03 tilføjes Revisor: REVIFIRMAET KONSULENTTJENESTEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-03 fjernes Revisor: I. G. REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af køle- og fryseanlæg til erhvervsmæssigt brug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-16 tilføjes Revisor: I. G. REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-16 fjernes Revisor: Frank Bergmann Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellekær 5, 2730 Herlev (offentliggjort 2004-05-27)
Den 2004-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Lykkesholms Allé 8, 1902 Frederiksberg C (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-22 tilføjes Revisor: Frank Bergmann Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-15 fjernes Revisor: KP Administration v/Kaj Piaster (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-28 tilføjes Bestyrelse: Liselotte Barlit Ubbesen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-28 fjernes Bestyrelse: Lone Elmenhoff-Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-28 tilføjes Direktion: Niels Aksel Ubbesen (direktion) (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2001-02-28 fjernes Direktion: Lone Elmenhoff-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-19 tilføjes Revisor: KP Administration v/Kaj Piaster (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-19 fjernes Revisor: Ejner Søndberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-28 tilføjes Bestyrelse: Jimmy Sinkjær Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-28 fjernes Bestyrelse: Peter Elmenhoff-Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-20 tilføjes Direktion: Lone Elmenhoff-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-20 fjernes Direktion: Peter Elmenhoff-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Revisor: Ejner Søndberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 fjernes Revisor: AFV AF 19. OKTOBER 1992 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-28 tilføjes Navne: KØLEINDUSTRIEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-04-27 fjernes Navne: KØBENHAVNS KØLEINDUSTRI ApS, ELECTRO COLD (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-04-27 fjernes Direktion: Palle Bruun (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-27 fjernes Revisor: Jan Vibe-Hastrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkesholms Allé 8, 1902 Frederiksberg C (offentliggjort 2016-03-15)
Den 1974-10-03 tilføjes Bestyrelse: Peter Elmenhoff-Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-10-03 tilføjes Direktion: Palle Bruun (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-10-03 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af køle- og fryseanlæg til erhvervsmæssigt brug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-10-03 tilføjes Navne: KØBENHAVNS KØLEINDUSTRI ApS, ELECTRO COLD (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1974-10-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 1974-10-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 1974-10-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-22)
Den 1974-10-03 tilføjes Revisor: Jan Vibe-Hastrup, AFV AF 19. OKTOBER 1992 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-22)