Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Frederiksen | 06.02.2015 | 16.06.2015 | direktion |
Lars Camillo Byskov | 04.08.2004 | 06.02.2015 | direktion |
Ole Byskov | 29.10.1973 | 04.08.2004 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Arne Sivebæk | 06.02.2015 | 16.06.2015 | bestyrelse |
Niels Peter Beckmann Stok | 20.11.2013 | 16.06.2015 | bestyrelse |
Martin Frederiksen | 20.11.2013 | 16.06.2015 | bestyrelse |
Karin Egstrand Nørskov | 29.11.2011 | 20.11.2013 | bestyrelse |
Michael Prasanjit Baruah | 24.06.2004 | 29.11.2011 | formand |
Holger Madsen | 24.06.2004 | 28.10.2009 | bestyrelse |
Lars Camillo Byskov | 28.04.1998 | 06.02.2015 | bestyrelse |
Ole Byskov | 29.10.1973 | 20.11.2013 | bestyrelse |
Jørgen Schmidt Jessen | 29.10.1973 | 24.06.2004 | bestyrelse |