Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1990-07-18 fjernes Navne: H.E.S.T.KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Tæbyvej 3, 2610 Rødovre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1978-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1978-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-12 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET E DEIBORG I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-25 fjernes Bestyrelse: Hans Stenfeldt-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-25 fjernes Direktion: Ejvind Stenfeldt Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-24 tilføjes Navne: H.E.S.T.KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-23 fjernes Navne: IMPORTFIRMAET STENFELDT HANSEN GLAS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, derunder agentur og kommission og alle dermed i forbindelse stående virksomheder samt at erhverve fordringer tilhørende Stenfeldt Hansens Glas A/S, et af dette selskabs datterselskaber eller Graversfors Bruk, Åby, Sverige Norbert Buchsbaum, Den Haag, Holland, eller direktør Ejvind Stenfeldt Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-15 tilføjes Vedtægter: 1986-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1931-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tæbyvej 3, 2610 Rødovre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1931-08-19 tilføjes Bestyrelse: Hans Stenfeldt-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1931-08-19 tilføjes Direktion: Ejvind Stenfeldt Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1931-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1931-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1978-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1931-08-19 tilføjes Navne: IMPORTFIRMAET STENFELDT HANSEN GLAS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1931-08-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1931-08-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1931-08-19 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET E DEIBORG I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1931-08-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1931-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)