Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Binavne | Vedtægter | Navne | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Direktion | Hvidhvask | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Hovedbranche | Revision fravalgt | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 1986-12-29 sletter virksomheden Ejerskaber: I/S LAUTRUPPARKEN. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1991-04-10 sletter virksomheden Ejerskaber: SAMEJET SCANPARK. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-04-07 sletter virksomheden Ejerskaber: HOVEDBANEGÅRDENS FORRETNINGSCENTERK/S. (offentliggjort 2018-03-02)
Den 1998-04-07 sletter virksomheden Ejerskaber: HOVEDBANEGÅRDENS KOMPLEMENTARSELSKAB ApS. (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2000-10-31 sletter virksomheden Ejerskaber: FREDERIKSBERG CENTRET I/S. (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2002-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SAMEJET NYMØLLEVEJ 59-91. (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2005-07-04 sletter virksomheden Ejerskaber: DNP EJENDOMME KOMPLEMENTARSELSKAB ApS. (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2005-07-04 sletter virksomheden Ejerskaber: DNP EJENDOMME P/S. (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2007-04-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Lyngby C A/S. (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2012-11-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Bestway GP ApS. (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2012-11-23 sletter virksomheden Ejerskaber: DANTOP EJENDOMME KOMPLEMENTARSELSKAB ApS. (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2012-11-23 sletter virksomheden Ejerskaber: DANTOP EJENDOMME P/S. (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2012-11-23 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET AF JANUAR 2002 P/S. (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2014-10-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KOMPLEMENTARSELSKABET CØ ApS. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2014-10-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: UDVIKLINGSSELSKABET CØ P/S. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2014-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: NYGADE 1-3 ApS. (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2015-03-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Project Nord P/S. (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-03-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Komplementarselskabet Project Nord ApS. (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2015-04-27 sletter virksomheden Ejerskaber: ERDA I Komplementarselskab ApS. (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2015-04-27 sletter virksomheden Ejerskaber: ERDA I P/S. (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2016-01-15 sletter virksomheden Ejerskaber: SD Karreen Holding P/S. (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2016-02-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Jægergårdsgade 101A P/S. (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2016-02-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Heimstaden Pontoppidanparken ApS. (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2017-04-27 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S ERDA II. (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2017-04-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Komplementarselskab ERDA II ApS. (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2017-09-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Wihlborgs Falcon ApS. (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Komplementarselskabet Danske Shoppingcentre ApS. (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-10-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Komplementarselskabet Danske Shoppingcentre FC ApS. (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-10-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Danske Shoppingcentre FC P/S. (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-10-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Danske Shoppingcentre P/S. (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Danske Shoppingcentre FC P/S. (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Danske Shoppingcentre P/S. (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Komplementarselskabet Danske Shoppingcentre ApS. (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Komplementarselskabet Danske Shoppingcentre FC ApS. (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2018-04-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ERDA I P/S. (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-17 sletter virksomheden Ejerskaber: ERDA I Komplementarselskab ApS. (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2018-12-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Komplementarselskabet Magnolieholm ApS. (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-12-03 sletter virksomheden Ejerskaber: P/S Magnolieholm. (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: P/S Magnolieholm. (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2020-02-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Partnerselskabet Lundtoftevej 160, Kgs. Lyngby. (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2021-03-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SD Karreen Holding P/S. (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Helsingørsgade Holding P/S. (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2021-03-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Komplementaranpartsselskabet Downtown CBD. (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: P/S Downtown CBD. (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-04-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bag Søndermarken Holding P/S. (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ordrup Jagtvej Holding P/S. (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2022-01-04 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S ERDA II. (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-01-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Komplementarselskab ERDA II ApS. (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2022-06-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Stockholmsgade Holding P/S. (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vester Søgade 10 P/S. (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Vester Søgade 10 Komplementar ApS. (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2024-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Europa Plads P/S 2021. (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-30 tilføjes Bestyrelse: Dorte Vibe Hadberg Eckhoff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-04-30 fjernes Bestyrelse: Michael Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meldahlsgade 5, 1613 København V (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 2-12, 1060 København K (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-02 tilføjes Kontaktoplysninger: danica@cej.dk (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2023-06-07 tilføjes Binavne: Jægergårdsgade 101A P/S, Helsingørsgade Holding P/S, Helsingørsgade 15 P/S (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-05-31 tilføjes Vedtægter: 2023-05-31 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-02-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 tilføjes Binavne: Slotsarkaderne III P/S, Slotsarkaderne II P/S, Slotsarkaderne I P/S, Lyngby Storcenter P/S, Lyngby C P/S, Komplementarselskabet Project Nord P/S, Ishøj Bycenter P/S, Helsingør Bycenter P/S, Hannemanns Allé P/S, ERDA I Komplementarselskab P/S, Dansk Butikscenter Udvikling P/S, Dansk ButiksCenter P/S, Danish Shopping Center P/S, Danish Shopping Center Development P/S, Danica Pension Ejendomsinvest P/S, Danica Erhvervsejendomme P/S, Danica Ejendomsselskab P/S, Danica Ejendomsinvest P/S, Danica Ejendomme II P/S, City 2 P/S, Bernstorffsgade Holding P/S, Bernstorffsgade 50 P/S, Amagercentret P/S (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-13 fjernes Binavne: Slotsarkaderne III A/S, Slotsarkaderne II A/S, Slotsarkaderne I A/S, Lyngby Storcenter A/S, Lyngby C A/S, Komplementarselskabet Project Nord A/S, Ishøj Bycenter A/S, Helsingør Bycenter A/S, HANNEMANNS ALLÉ A/S, ERDA I Komplementarselskab A/S, Dansk Butikscenter Udvikling A/S, Dansk ButiksCenter A/S, Danish Shopping Center Development A/S, Danish Shopping Center A/S, Danica Pension Ejendomsinvest A/S, Danica Erhvervsejendomme A/S, Danica Ejendomsinvest A/S, Danica Ejendomme II A/S, DANICA EJENDOMSSELSKAB A/S, City 2 A/S, Bernstorffsgade Holding A/S, Bernstorffsgade 50 A/S, Amagercentret A/S (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-14 tilføjes Navne: DANICA EJENDOMME P/S (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-13 fjernes Navne: DANICA EJENDOMME A/S (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-14 tilføjes Vedtægter: 2022-07-14 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2022-07-14 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-02-10 tilføjes Bestyrelse: Jesper Koefoed (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-25 tilføjes Binavne: Slotsarkaderne III A/S, Slotsarkaderne II A/S, Slotsarkaderne I A/S, Lyngby Storcenter A/S, Lyngby C A/S, Komplementarselskabet Project Nord A/S, Ishøj Bycenter A/S, Helsingør Bycenter A/S, HANNEMANNS ALLÉ A/S, ERDA I Komplementarselskab A/S, Dansk Butikscenter Udvikling A/S, Dansk ButiksCenter A/S, Danish Shopping Center Development A/S, Danish Shopping Center A/S, Danica Pension Ejendomsinvest A/S, Danica Erhvervsejendomme A/S, Danica Ejendomsinvest A/S, Danica Ejendomme II A/S, DANICA EJENDOMSSELSKAB A/S, City 2 A/S, Bernstorffsgade Holding A/S, Bernstorffsgade 50 A/S, Amagercentret A/S (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-01-24 fjernes Binavne: TELLUS PROPERTY ApS, TELLUS EJENDOMSINVEST ApS, SUNDKROG EJENDOMSSELSKAB ApS, SLOTSARKADERNE III ApS, SLOTSARKADERNE II ApS, SLOTSARKADERNE I ApS, LYNGBY STORCENTER ApS, ISHØJ BYCENTER ApS, HOVEDBANEGÅRDENS BUTIKSCENTER ApS, HELSINGØR BYCENTER ApS, HARBOUR HOUSE ApS, EJENDOMSSELSKABET BGP ApS, DIFKO EJENDOM INVEST ApS, DBC PADERUP ApS, DBC MERCUR ApS, DBC KOLDING ApS, DANSK BUTIKSCENTER UDVIKLING ApS, DANSK BUTIKSCENTER ApS, DANISH SHOPPING CENTER DEVELOPMENT ApS, DANISH SHOPPING CENTER ApS, DANICA T EJENDOMSINVEST ApS, DANICA PENSION EJENDOMSINVEST ApS, DANICA KREDIT ApS, DANICA ERHVERVSEJENDOMME ApS, DANICA ERHVERV ApS, DANICA EJENDOMSINVEST ApS, DANICA EJENDOMME ApS, DANICA BUTIKSCENTER ApS, DANICA B EJENDOMSINVEST ApS, CITY 2 ApS, BGP.INV 0065 ApS, BGE.200 ApS, BGE.100 ApS, AMAGERCENTRET ApS, AMAGER STRAND 5 ApS, Trekroner Ejendomme ApS, Nygade 1-3 ApS, Merkur Ejendomsinvest ApS, Lyngby C ApS, Komplementarselskabet Project Nord ApS, Hannemanns Allé ApS, Ejendomsselskabet Århus ApS, Ejendomsselskabet Holmens Kanal ApS, Ejendomsanpartsselskabet af 15. juni 1946, Ejendomsanpartsselskabet Alexandrahus, ERDA I Komplementarselskab ApS, Danica OPP ApS, Danica Ejendomme IV ApS, Danica Ejendomme II ApS, Danica Ejendomme I ApS, Bernstorffsgade Holding ApS, Bernstorffsgade 50 ApS, ApS Østerled (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-24 tilføjes Navne: DANICA EJENDOMME A/S (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-01-23 fjernes Navne: DANICA EJENDOMSSELSKAB ApS (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-24 tilføjes Vedtægter: 2022-01-24 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-01-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-01-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 4.410.000.000,00 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-12-27 tilføjes Vedtægter: 2021-12-27 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-07-06 tilføjes Bestyrelse: Thomas Dyhrberg Nielsen (formand) (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-05 fjernes Bestyrelse: Ole Krogh Petersen (formand) (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 3.289.155.300,00 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-03-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-03-08 tilføjes Vedtægter: 2021-03-08 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-02-01 tilføjes Bestyrelse: Ole Krogh Petersen (formand) (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-02-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-31 fjernes Bestyrelse: Jesper Mølskov Høybye (formand) (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-08-05 tilføjes Binavne: Trekroner Ejendomme ApS, Nygade 1-3 ApS, Merkur Ejendomsinvest ApS, Lyngby C ApS, Komplementarselskabet Project Nord ApS, Hannemanns Allé ApS, Ejendomsselskabet Århus ApS, Ejendomsselskabet Holmens Kanal ApS, Ejendomsanpartsselskabet af 15. juni 1946, Ejendomsanpartsselskabet Alexandrahus, ERDA I Komplementarselskab ApS, Danica OPP ApS, Danica Ejendomme IV ApS, Danica Ejendomme II ApS, Danica Ejendomme I ApS, Bernstorffsgade Holding ApS, Bernstorffsgade 50 ApS, ApS Østerled (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2020-08-05 tilføjes Kapital (Kapital): 3.100.000.000,00 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2020-08-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2020-08-05 tilføjes Vedtægter: 2020-08-05 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2020-05-01 tilføjes Bestyrelse: Poul Kobberup (næstformand) (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-01 tilføjes Direktion: Michael Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-04-30 fjernes Bestyrelse: Andre Scharf (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-04-30 fjernes Direktion: Andre Scharf (direktør) (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-03-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-12 fjernes Bestyrelse: Ole Fabricius (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-10 tilføjes Bestyrelse: Michael Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2018-09-28 tilføjes Bestyrelse: Anders Hjælmsø Svennesen (næstformand) (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2018-09-28 fjernes Bestyrelse: Per Klitgård Poulsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-09-27 fjernes Bestyrelse: Anders Hjælmsø Svennesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-06-29 tilføjes Bestyrelse: Poul Kobberup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2018-05-02 tilføjes Bestyrelse: Jesper Mølskov Høybye (næstformand) (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-05-02 fjernes Bestyrelse: Claus Harder (næstformand) (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-26 tilføjes Bestyrelse: Andre Scharf (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2017-09-26 fjernes Bestyrelse: Peter Mering (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-09-26 tilføjes Direktion: Andre Scharf (direktør) (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2017-09-26 fjernes Direktion: Peter Mering (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-02-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-03-16 tilføjes Bestyrelse: Claus Harder (næstformand) (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2016-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Bestyrelse: Anders Hjælmsø Svennesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2016-01-01 fjernes Bestyrelse: Jacob Aarup-Andersen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-31 fjernes Bestyrelse: Anders Hjælmsø Svennesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2.793.700.000,00 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2015-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2015-09-30 tilføjes Vedtægter: 2015-09-30 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2015-09-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-09-23 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-01-15 tilføjes Bestyrelse: Anders Hjælmsø Svennesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-15 fjernes Bestyrelse: Lars Pano Thørs (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-13 tilføjes Bestyrelse: Lars Pano Thørs (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-13 fjernes Bestyrelse: Peter Køhler Lindegaard (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-06 tilføjes Bestyrelse: Ole Fabricius (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-01 fjernes Bestyrelse: Brian Grønnegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-01 tilføjes Bestyrelse: Brian Grønnegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-01 fjernes Bestyrelse: Janne Dyrlev (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at opføre, eje og drive fast ejendom, samt udøve naturligt hertil knyttet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller med en direktør eller, såfremt der er mere end en direktør, to medlemmer af direktionen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-05 tilføjes Vedtægter: 2013-02-05 (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2012-11-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Mering (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-01 fjernes Bestyrelse: Jens Dalskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-01 tilføjes Direktion: Peter Mering (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-01 fjernes Direktion: Jens Dalskov (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-16 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-29 tilføjes Bestyrelse: Peter Køhler Lindegaard (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-29 fjernes Bestyrelse: Henrik Ramlau-Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-20 tilføjes Bestyrelse: Janne Dyrlev (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 2.627.590.000,00 (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2010-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Legale ejere: DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2009-07-29 tilføjes Kapital (Kapital): 2.426.100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1.076.652.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-03 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2008-02-29 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-12 fjernes Bestyrelse: Inge Beicher (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-03 tilføjes Bestyrelse: Jens Dalskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-03 fjernes Bestyrelse: Bo Weisel Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-03 tilføjes Direktion: Jens Dalskov (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-03 fjernes Direktion: Bo Weisel Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1.075.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-12 tilføjes Bestyrelse: Bo Weisel Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-12 fjernes Bestyrelse: Olav Wilhelm Ånerud (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-12 tilføjes Direktion: Henrik Ramlau-Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-12 fjernes Direktion: Henrik Ramlau-Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-11 tilføjes Bestyrelse: Inge Beicher (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-02-11 fjernes Bestyrelse: Jesper Honore Winkelmann (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-12 tilføjes Navne: DANICA EJENDOMSSELSKAB ApS (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2001-03-11 fjernes Navne: DANICA T EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-12-01 tilføjes Bestyrelse: Ulla Plesner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-01 fjernes Bestyrelse: Ulla Plesner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-09 fjernes Bestyrelse: Erik Bonnerup (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-09 fjernes Direktion: Mogens Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-08-23 tilføjes Bestyrelse: Sven Erik Lystbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-01-16 tilføjes Binavne: TELLUS PROPERTY ApS, TELLUS EJENDOMSINVEST ApS, SUNDKROG EJENDOMSSELSKAB ApS, SLOTSARKADERNE III ApS, SLOTSARKADERNE II ApS, SLOTSARKADERNE I ApS, LYNGBY STORCENTER ApS, ISHØJ BYCENTER ApS, HOVEDBANEGÅRDENS BUTIKSCENTER ApS, HELSINGØR BYCENTER ApS, HARBOUR HOUSE ApS, EJENDOMSSELSKABET BGP ApS, DIFKO EJENDOM INVEST ApS, DBC PADERUP ApS, DBC MERCUR ApS, DBC KOLDING ApS, DANSK BUTIKSCENTER UDVIKLING ApS, DANSK BUTIKSCENTER ApS, DANISH SHOPPING CENTER DEVELOPMENT ApS, DANISH SHOPPING CENTER ApS, DANICA T EJENDOMSINVEST ApS, DANICA PENSION EJENDOMSINVEST ApS, DANICA KREDIT ApS, DANICA ERHVERVSEJENDOMME ApS, DANICA ERHVERV ApS, DANICA EJENDOMSINVEST ApS, DANICA EJENDOMME ApS, DANICA BUTIKSCENTER ApS, DANICA B EJENDOMSINVEST ApS, CITY 2 ApS, BGP.INV 0065 ApS, BGE.200 ApS, BGE.100 ApS, AMAGERCENTRET ApS, AMAGER STRAND 5 ApS (offentliggjort 2022-01-31)
Den 1997-01-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1996-10-23 tilføjes Navne: DANICA T EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-22 fjernes Navne: TELLUS EJENDOMSINVEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 800.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-22 fjernes Binavne: TELLUS PROPERTY A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-10 fjernes Bestyrelse: Bent Mogens Hansen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-03-25 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-25 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-25 fjernes Bestyrelse: Peter Erling Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-09-15 tilføjes Direktion: Mogens Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-09-15 fjernes Direktion: Erik Kragh-Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-04-18 fjernes Bestyrelse: Harald Hallander (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 680.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-18 fjernes Bestyrelse: Poul Søby Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-12-17 fjernes Direktion: Troels Christian Gunnergaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-03-18 fjernes Bestyrelse: Alexander Michael Schaumann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-03-06 fjernes Bestyrelse: Klaus Riskær Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 800.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 fjernes Bestyrelse: Hans Christian Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-07-01 fjernes Direktion: Alexander Michael Schaumann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 735.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-04 fjernes Revisor: PWCSP STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 706.666.600,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-22 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 530.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-02 fjernes Bestyrelse: Mogens Daniel Bruun (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1986-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 210.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1915-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 2-12, 1060 København K (offentliggjort 2024-04-02)
Den 1915-12-20 tilføjes Bestyrelse: Mogens Daniel Bruun (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1915-12-20 tilføjes Binavne: TELLUS PROPERTY A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1915-12-20 tilføjes Direktion: Alexander Michael Schaumann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1915-12-20 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1915-12-20 tilføjes Navne: TELLUS EJENDOMSINVEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1915-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1915-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1915-12-20 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S, PWCSP STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1915-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 1915-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)