Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-15 fjernes Binavne: S.P.S. SYSTEMANALYSE, PROGRAMMERING, SERVICEKØRSEL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Prøvensvej 1, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-11 fjernes Bestyrelse: Per Freddy Philipsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-11 fjernes Bibranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-11 fjernes Direktion: Flemming Michaelsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-11 fjernes Hovedbranche: Databehandling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-11 fjernes Navne: S.P.S. A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-12-11 fjernes Omlægningsperiode slut: 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-11 fjernes Omlægningsperiode start: 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-11 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive service-, drift- konsulent-, udviklings- og anden hermed beslægtet virksomhed inden for IT området. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af samtlige bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af bestyrelsens formand sammen med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-22 tilføjes Vedtægter: 1999-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Navne: S.P.S. A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Bestyrelse: Steen Hundevad Knudsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 fjernes Bestyrelse: Christian Bennet Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-30 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 fjernes Revisor: Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 fjernes Navne: S.P.S., SYSTEMANALYSE, PROGRAMMERING, SERVICEKØRSEL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-08-17 tilføjes Bestyrelse: Per Freddy Philipsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-17 fjernes Bestyrelse: Michael Halsing Loof (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-03 fjernes Bestyrelse: Carsten Neumann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-31 tilføjes Bestyrelse: Flemming Michaelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-31 fjernes Bestyrelse: Morten Pust (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-31 tilføjes Direktion: Flemming Michaelsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-29 fjernes Bestyrelse: Helge Frands Bosmans Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-29 fjernes Direktion: Morten Pust (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-16 fjernes Revisor: I DAG, HERLEV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-08 fjernes Bestyrelse: Bjørn Birch Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-26 fjernes Bestyrelse: Obert Knudsten (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-12 fjernes Direktion: Taus Døssing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 934.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 896.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 861.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.032.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 861.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1965-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prøvensvej 1, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1965-06-25 tilføjes Bestyrelse: Obert Knudsten (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1965-06-25 tilføjes Bibranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1965-06-25 tilføjes Binavne: S.P.S. SYSTEMANALYSE, PROGRAMMERING, SERVICEKØRSEL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1965-06-25 tilføjes Direktion: Taus Døssing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1965-06-25 tilføjes Hovedbranche: Databehandling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1965-06-25 tilføjes Navne: S.P.S., SYSTEMANALYSE, PROGRAMMERING, SERVICEKØRSEL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1965-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1965-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1965-06-25 tilføjes Revisor: I DAG, HERLEV ApS, Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1965-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1965-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)