Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Formål | Vedtægter | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | Legale ejere | ||||
Hovedbranche | Bestyrelse | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-05-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde, udnytte og bevare Solbakke Plantage. Selskabet fortsætter fra 1. januar 1975 det af 'Aktieselskabet Solbakke Plantage' hidtil udførte virke. (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-05-23 tilføjes Vedtægter: 2024-05-23 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hostrupvej 8, 6800 Varde (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Hostrupvej 1, 6800 Varde (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-21)
Den 2018-05-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-21)
Den 2018-05-03 fjernes Revisor: NORDENSKOV REVISIONSKONTOR/BRITTA KUBEL JENSEN (offentliggjort 2020-08-21)
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-10 tilføjes Legale ejere: Ester Maria Freund Pedersen (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hostrupvej 1, 6800 Varde (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hostrupvej 1, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-24 tilføjes Bestyrelse: Kennet Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-24 fjernes Bestyrelse: Erik Hungeberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-24 tilføjes Direktion: Kennet Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-24 fjernes Direktion: Jørgen Holch Herskind (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-04-16 tilføjes Bestyrelse: Hans Christian Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-04-16 fjernes Bestyrelse: Mads Peder Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-04-14 fjernes Bestyrelse: Svend Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 202.398,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde, udnytte og bevare SOL- BAKKE plantage. Selskabet fortsætter fra 1. januar 1975 det af "Aktieselskabet Solbakke Plantage" hidtil udførte virke (offentliggjort 2024-06-18)
Den 1996-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2024-06-18)
Den 1996-05-30 tilføjes Vedtægter: 1996-05-30 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 1988-04-05 fjernes Revisor: Gårdejer Frode Rabek Lauridsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 165.900,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hostrupvej 1, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-10-09 tilføjes Bestyrelse: Svend Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1975-10-09 tilføjes Direktion: Jørgen Holch Herskind (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1975-10-09 tilføjes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-10-09 tilføjes Navne: SOLBAKKE PLANTAGE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-10-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-21)
Den 1975-10-09 tilføjes Revisor: Gårdejer Frode Rabek Lauridsen, NORDENSKOV REVISIONSKONTOR/BRITTA KUBEL JENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)