Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1989-02-15 fjernes Navne: SCANGROUP A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 34, 1263 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-19 fjernes Revisor: Svend Aage Bernsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniør- virksomhed udenfor Europa samt at erhverve og be- bygge fast ejendom med videresalg for øje i ind- og udland og endvidere udlejningsvirksomhed og handel med råstoffer og metaller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-03-01 tilføjes Vedtægter: 1979-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 34, 1263 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-11-01 tilføjes Navne: SCANGROUP A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-11-01 tilføjes Revisor: Svend Aage Bernsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)