Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1993-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 50, 1150 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Navne: BØRNENES BOGHANDEL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Revisor: Henning Emil Birkehøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-08 fjernes Bestyrelse: Annelise Agertoft (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-08 fjernes Direktion: Annel Ingeborg Agertoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-31 fjernes Direktion: Ejnar Agertoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-31 fjernes Revisor: Kaj Abild Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-02 tilføjes Vedtægter: 1984-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 50, 1150 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-12-16 tilføjes Bestyrelse: Annelise Agertoft (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-12-16 tilføjes Direktion: Ejnar Agertoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-12-16 tilføjes Navne: BØRNENES BOGHANDEL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-12-16 tilføjes Revisor: Kaj Abild Jørgensen, Henning Emil Birkehøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)