Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1990-05-23 fjernes Binavne: SKANDINAVISK RADIORØRFABRIK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-23 fjernes Navne: ASX 3934 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 90, 1552 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-18 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-18 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-18 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Åge Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-19 fjernes Bestyrelse: Charlotte Lauritzen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-19 fjernes Direktion: Erik Kragh Lauritzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation og kapitalinvestering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-05-20 tilføjes Vedtægter: 1983-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1961-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 90, 1552 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1961-12-29 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Lauritzen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1961-12-29 tilføjes Binavne: SKANDINAVISK RADIORØRFABRIK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1961-12-29 tilføjes Direktion: Erik Kragh Lauritzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1961-12-29 tilføjes Navne: ASX 3934 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1961-12-29 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1961-12-29 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1961-12-29 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Åge Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1961-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1961-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)