Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Nielsen | 27.12.1963 | 17.02.2014 | direktion |
Geert Frede Dahlin | 27.12.1963 | 09.03.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rikke Nielsen | 15.10.2002 | 17.02.2014 | bestyrelse |
Jesper Nielsen | 15.10.2002 | 17.02.2014 | bestyrelse |
Erik Nielsen | 27.12.1963 | 17.02.2014 | bestyrelse |
Kirsten Nielsen | 27.12.1963 | 17.02.2014 | bestyrelse |
Svend Kongshøj Marcussen | 27.12.1963 | 15.10.2002 | bestyrelse |
Geert Frede Dahlin | 27.12.1963 | 31.10.1997 | bestyrelse |
Bodil Marie Dahlin | 27.12.1963 | 09.03.1992 | bestyrelse |