Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Mads Viborg Kristensen | 19.02.1998 | 24.06.1998 | direktion |
Bent Kristian Viborg | 19.02.1998 | 24.06.1998 | direktion |
Karl Andreas Kristensen | 07.03.1950 | 19.02.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jonna Lisbet Mougaard-Kristensen | 19.02.1998 | 24.06.1998 | bestyrelse |
Uffe Thorbjørn Berregård Baller | 19.02.1998 | 24.06.1998 | bestyrelse |
Annette Jenny Viborg | 19.02.1998 | 24.06.1998 | bestyrelse |
Erik Mads Viborg Kristensen | 07.03.1950 | 24.06.1998 | bestyrelse |
Bent Kristian Viborg | 07.03.1950 | 24.06.1998 | bestyrelse |
Karl Andreas Kristensen | 07.03.1950 | 19.02.1998 | bestyrelse |
John Per Kristensen | 07.03.1950 | 06.04.1992 | bestyrelse |