Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1989-09-18 fjernes Binavne: SCANPOLAR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-18 fjernes Navne: BLÆS-TRANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 86, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-14 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1987-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-14 fjernes Omlægningsperiode slut: 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-14 fjernes Omlægningsperiode start: 1980-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-14 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-25 fjernes Bestyrelse: Poul Melgaard Olesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-25 fjernes Direktion: Poul Melgaard Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-07 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1987-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-09 fjernes Bestyrelse: Erik Preben Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-09 fjernes Direktion: Niels Birger Terkildsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive skibsfart, søtransport og dermed beslægtet virksomhed, dels direkte og dels ved indskud i andre selskaber i ind- og udland (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-23 tilføjes Vedtægter: 1987-02-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1980-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 86, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-11 tilføjes Bestyrelse: Erik Preben Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-11 tilføjes Binavne: SCANPOLAR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-11 tilføjes Direktion: Niels Birger Terkildsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-11 tilføjes Navne: BLÆS-TRANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-11 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)