Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marian Ludvig Czochara | 29.01.1998 | 18.08.1998 | direktion |
Jan Poul Nancke | 09.05.1985 | 10.12.1997 | direktion |
Poul Nancke | 09.05.1985 | 29.06.1993 | direktion |
Jan Poul Nancke | 09.05.1985 | 02.11.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kurt Friberg Ottosen | 29.01.1998 | 18.08.1998 | bestyrelse |
Poul Hugo Hansen | 12.12.1996 | 18.08.1998 | bestyrelse |
Marian Ludvig Czochara | 12.12.1996 | 18.08.1998 | formand |
Michael Mathiesen | 19.04.1995 | 12.12.1996 | bestyrelse |
Peter Harry Krag | 19.04.1995 | 12.12.1996 | bestyrelse |
Bjørn Ulric Hartel Rosenvinge -Thürmer | 25.09.1993 | 19.04.1995 | bestyrelse |
Jan Poul Nancke | 09.05.1985 | 10.12.1997 | bestyrelse |
Karoly Laszlo Nemeth | 09.05.1985 | 19.04.1995 | bestyrelse |
Poul Nancke | 09.05.1985 | 19.04.1995 | bestyrelse |
Niels Aage Munksgaard | 09.05.1985 | 19.04.1995 | bestyrelse |
Hanne Inge-Lise Nancke | 09.05.1985 | 29.06.1993 | bestyrelse |
Jan Poul Nancke | 09.05.1985 | 02.11.1988 | bestyrelse |