Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kjeld Jørgensen | 01.01.2003 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Paul Lund | 24.09.1948 | 01.01.2003 | direktør |
Ole Peter Ditlev Ditlevsen | 24.09.1948 | 26.06.1989 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Line Auhagen | 03.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henning Bech | 19.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Lykke Bistrup | 09.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Christian Vaupell Holmelund | 30.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sven Valdemar Sørensen | 02.05.2022 | 11.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anne Cecilie Clemmesen | 03.06.2021 | 02.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Dalsgaard Sørensen | 19.04.2018 | 01.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anne-Marie Otto | 07.05.2013 | 09.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Dalsgaard Sørensen | 08.05.2012 | 01.12.2012 | bestyrelsesmedlem |
Mette Margrethe Thomsen | 16.05.2011 | 08.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Line Auhagen | 16.05.2011 | 09.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mona Jensen | 06.06.2006 | 08.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Lise Valeur-Jaques | 27.04.2004 | 06.06.2006 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Erik Kirstein Hansen | 06.05.2003 | 28.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Inge Birthe Thuneby | 11.05.1998 | 08.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Knud Eggert Buhl | 24.09.1948 | 27.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Henning Spang-Hanssen | 24.09.1948 | 06.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Leif Westh Henriksen | 24.09.1948 | 11.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
Niels Tækker Foged | 24.09.1948 | 16.06.1993 | bestyrelsesmedlem |
Lise Larsson | 24.09.1948 | 30.05.1990 | bestyrelsesmedlem |
Inge Quedens | 24.09.1948 | 26.06.1989 | bestyrelsesmedlem |