Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-04 fjernes Navne: DET INTERNATIONALE ULDSEKRETARIAT ApS (INTERNATIONAL WOOL SECRETARIAT LTD) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-04 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-04 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-04 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 fjernes Bestyrelse: Goran Samuelsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 fjernes Direktion: Janne Lisbeth Glæsel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fremme anvendelsen af uld ved hjælp af reklame og forskning, at iværksætte sådan virksomhed, som fremmer dette hovedformål, herunder indgå licensaftaler, erhverve patenter, lade indregistrere varemærker, indgå kontrakter, leje fast ejendom, og hvor det skønnes nødvendigt, at virke som befuldmægtiget for I.W.S. Nominee Company Limited, der er registreret i London (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 tilføjes Vedtægter: 1996-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-09 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-09 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-10 fjernes Bestyrelse: Lars Erik Nilsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-10 fjernes Direktion: John Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-03 fjernes Bestyrelse: Sven Kjell Ski (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-03 fjernes Direktion: Jørgen Henrik Günther Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-03 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-11 fjernes Revisor: PWCSP STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1964-11-11 tilføjes Bestyrelse: Sven Kjell Ski (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-11-11 tilføjes Direktion: Jørgen Henrik Günther Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-11-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1964-11-11 tilføjes Navne: DET INTERNATIONALE ULDSEKRETARIAT ApS (INTERNATIONAL WOOL SECRETARIAT LTD) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1964-11-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-11-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-11-11 tilføjes Revisor: PWCSP STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, CJ Partnership I/S, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-11-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1964-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)