Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1992-07-23 fjernes Navne: ANKERFJERMEL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 11, 4100 Ringsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-20 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-20 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-20 fjernes Revisor: Johannes Anker Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-28 fjernes Bestyrelse: Peter Fog Laursen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-28 fjernes Direktion: Niels Anker Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-30 tilføjes Navne: ANKERFJERMEL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-29 fjernes Navne: ANKERFJER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-10 tilføjes Vedtægter: 1991-01-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-14 tilføjes Navne: ANKERFJER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-13 fjernes Navne: ANKER FJERMEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 11, 4100 Ringsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-06 tilføjes Bestyrelse: Peter Fog Laursen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-06 tilføjes Direktion: Niels Anker Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-06 tilføjes Navne: ANKER FJERMEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-06 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-06 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-06 tilføjes Revisor: Johannes Anker Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)