Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Kamp | 29.05.2013 | direktør |
Helle Engestoft | 26.05.1999 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ejgil Østergård Skytte | 21.05.2003 | 08.07.2023 | direktør |
Finn Gynther Hansen | 13.05.1998 | 29.05.2013 | direktør |
Sigfred Nyborg Christensen | 04.12.1975 | 21.05.2003 | direktør |
Niels Peder Svendsen | 04.12.1975 | 26.05.1999 | direktør |
Anton Madsen Halkjær | 04.12.1975 | 13.05.1998 | direktør |
Jørgen Erik Engestoft | 04.12.1975 | 11.02.1993 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karsten Østergaard Hansen | 21.05.2003 | suppleant |
Kristen Vestergaard Agerlund Jensen | 04.12.1975 | suppleant |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Kamp | 04.12.1975 | 11.02.1993 | suppleant |
Vilfred Pedersen | 04.12.1975 | 11.02.1993 | suppleant |