Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kurt Brath Jensen | 08.04.2013 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henning Peder Nielsen | 01.04.2005 | 08.04.2013 | direktør |
Helge Dybdal Rasmussen | 10.04.2000 | 01.04.2005 | direktør |
Bengt Leonard Dahlgren | 03.11.1976 | 10.04.2000 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Esben Tonni Birch Nielsen | 04.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kristen Holm Brok-Kristensen | 04.05.2022 | formand |
Poul Eigil Rasmussen | 27.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Brath Jensen | 01.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Blicher-Jepsen | 20.08.2020 | 04.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kristen Holm Brok-Kristensen | 10.05.2007 | 03.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Knud Houmann Larsen | 10.04.2000 | 30.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Helge Dybdal Rasmussen | 10.04.2000 | 01.04.2005 | formand |
Henning Peder Nielsen | 28.04.1997 | 27.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Bengt Leonard Dahlgren | 03.11.1976 | 10.04.2000 | bestyrelsesmedlem |
Anders Mollerup | 03.11.1976 | 28.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
Albin Viggo Klimek | 03.11.1976 | 06.04.1992 | bestyrelsesmedlem |