Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Binavne | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Bibranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Legale ejere | Hovedbranche | Reelle ejere |
Den 2024-01-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-17 fjernes Bestyrelse: Jesper Hansen (suppleant) (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-01-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-21 tilføjes Bestyrelse: Jesper Hansen (suppleant) (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2022-12-21 fjernes Bestyrelse: Jørgen Ingemann Hansen (suppleant) (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-20 fjernes Bestyrelse: Jeanne Irene Jørgensen (suppleant) (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-10-28 fjernes Bestyrelse: Britt Damkær Bruhn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-03 fjernes Bestyrelse: Poul Lindholm Kristensson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-10-01 tilføjes Direktion: Steffen Simpson Jonasen (direktør) (offentliggjort 2022-10-23)
Den 2021-12-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-12-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-06 tilføjes Binavne: H.J.HANSEN GRANIT A/S, H.J.HANSEN BETON A/S, H.J. HANSEN SKIVE A/S, H.J. HANSEN RÅSTOFFER A/S, H.J. HANSEN NEDBRYDNING A/S (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-05-10 tilføjes Binavne: H.J. HANSEN GENVINDINGSINDUSTRI A/S (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-05-09 fjernes Binavne: SKROTSPECIALISTEN A/S (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-05-10 tilføjes Navne: H.J. HANSEN RECYCLING A/S (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-05-09 fjernes Navne: H.J. HANSEN GENVINDINGSINDUSTRI A/S (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med næstformanden for bestyrelsen, af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, af næstformanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-05-10 tilføjes Vedtægter: 2021-05-10 (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-04-21 tilføjes Vedtægter: 2021-04-21 (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2020-12-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-01 tilføjes Bibranche: Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv. (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-01-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 110, 5000 Odense C (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 100, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 100, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 100, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-30 fjernes Bestyrelse: Trine Andersen (suppleant) (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-17 tilføjes Bestyrelse: Mogens Bach Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-17 fjernes Bestyrelse: Hans Erik Hempel-Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-21 tilføjes Direktion: Mogens Bach Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-21 fjernes Direktion: Stig Lumby (direktør) (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-13 tilføjes Bestyrelse: Hans Erik Hempel-Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-06-13 fjernes Bestyrelse: Jørgen Heinrich Bast (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-06-12 fjernes Bestyrelse: Jens Jørgen Hempel-Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-06-13 tilføjes Vedtægter: 2019-06-13 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-10 tilføjes Bestyrelse: Christian Pagaard Junker (næstformand) (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-01-09 fjernes Bestyrelse: Peter Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-20 tilføjes Bestyrelse: Trine Andersen (suppleant) (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2018-12-19 fjernes Bestyrelse: Jørgen Ingemann Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-30 fjernes Bestyrelse: Carsten Mygdam (suppleant) (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-26 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 8.000.000,00 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-01 tilføjes Vedtægter: 2017-12-01 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2017-12-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-31 fjernes Bestyrelse: Steen Haustrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Bestyrelse: Jes Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2016-03-31 fjernes Bestyrelse: Britt Damkær Bruhn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-03-30 fjernes Bestyrelse: Jes Andersen (suppleant) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-12-01 tilføjes Bestyrelse: Carsten Fich (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-12-01 fjernes Bestyrelse: Michael Lødrup Petersen (suppleant) (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-01 tilføjes Direktion: Stig Lumby (direktør) (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-31 fjernes Direktion: Stig Lumby (adm. dir.) (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-01 tilføjes Direktion: Stig Lumby (adm. dir.) (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-09-01 fjernes Direktion: Jens Jørgen Hempel-Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-11 tilføjes Bestyrelse: Peter Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2015-06-11 fjernes Bestyrelse: Ole Maare (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-10 fjernes Direktion: Dan Johannessen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-23 tilføjes Bestyrelse: Michael Lødrup Petersen (suppleant) (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-02-23 fjernes Bestyrelse: Roy Hartvig Andresen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-31 fjernes Bestyrelse: Klaus Porsborg (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-12-31 fjernes Bestyrelse: Poul Vestergaard Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 100, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2013-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 110, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-12-05)
Den 2013-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 7.001.000,00 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2013-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation, herunder transport af egne og fremmede varer (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-09-26 tilføjes Legale ejere: H.J. HANSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2013-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2013-09-26 tilføjes Vedtægter: 2013-09-26 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-05 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Heinrich Bast (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-05 fjernes Bestyrelse: Steen Hemmingsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-28 tilføjes Direktion: Dan Johannessen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-03 fjernes Direktion: Morten Wig Harboe-Jepsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-19 tilføjes Bestyrelse: Torben Østergaard Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-19 fjernes Bestyrelse: Poul Nørregaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-01 tilføjes Bestyrelse: Klaus Porsborg (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-01 fjernes Bestyrelse: Vita Margrethe Aalling Boysen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 7.000.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-26 tilføjes Bestyrelse: Steen Haustrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-02-26 fjernes Bestyrelse: Jens Peder Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-02-17 tilføjes Direktion: Morten Wig Harboe-Jepsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-12 fjernes Direktion: Claus Koch Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-02-28 tilføjes Bestyrelse: Steen Hemmingsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 6.000.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med affaldsprodukter (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Indsamling af farligt affald (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Genbrug af sorterede materialer (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Genbrug af metalaffaldsprodukter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med affaldsprodukter (offentliggjort 2005-09-23)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-29 tilføjes Reelle ejere: Jens Jørgen Hempel-Hansen (offentliggjort 2020-09-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-23 tilføjes Bestyrelse: Vita Margrethe Aalling Boysen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-23 fjernes Bestyrelse: Poul Vestergaard Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-02-27 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-14 fjernes Direktion: Hans Henning Haldbo (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 5.446.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2004-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-02 tilføjes Direktion: Claus Koch Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 4.110.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 4.100.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-24 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-02-24 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører (offentliggjort 2003-03-10)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Renovation og renholdelse (offentliggjort 2003-04-03)
Den 2002-10-01 tilføjes Bibranche: Renovation og renholdelse (offentliggjort 2003-04-03)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-09-24)