Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1991-09-16 fjernes Navne: KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET AF 29. DECEMBER 1972 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 13, 1165 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-12 fjernes Bestyrelse: Otto Beisheim (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-12 fjernes Direktion: Erwin Valentin Conradi (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-12 fjernes Revisor: Bent Roark (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel en gros med nærings- og nydelsesmidler, husholdningsartikler, tekstiler, brugs- genstande og andre varer, som hører til det daglige livs behov, drift af selvbetjeningsvirksomheder for detail- handlere og storforbrugere, gennemførelse af forretnin- ger, som står i umiddelbar eller middelbar forbindelse med virksomhed af den foran nævnte art, eller som kan være hensigtmæssige af hensyn hertil, oprettelse af, deltagelse i eller medvirken på anden måde i andre sel- skaber eller foretagender af beslægtet art, eller hvis virksomhed på nogen måde kan være fremmende for de foran nævnte formål, foretagelse af enhver handling, som er nødvendig eller ønskelig for at nå de foran angivne mål. Selskabet kan opfylde sit formål også ved at etablere datterselskaber, filialer, afdelinger, udsalgs- steder og lignende forudsat, at disse er beliggende i Danmark (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionens formand alene eller af to direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-25 tilføjes Vedtægter: 1985-02-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 13, 1165 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-08-30 tilføjes Bestyrelse: Otto Beisheim (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-08-30 tilføjes Direktion: Erwin Valentin Conradi (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-08-30 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET AF 29. DECEMBER 1972 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-08-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-08-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-08-30 tilføjes Revisor: Bent Roark (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)