Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 1998-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Løvdalsvej 7, Helsingør I/S. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2010-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HORNBÆK T HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2015-01-19 sletter virksomheden Ejerskaber: HORNBÆK TOTALENTREPRISE A/S. (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2023-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2023-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2023-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2023-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Engholmvej 6, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2023-12-18 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2023-12-18 fjernes Legale ejere: Boet efter Finn Vindahl Andersen (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2023-12-18 fjernes Navne: FVA A/S (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2023-12-18 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-12-31 (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2023-12-18 fjernes Omlægningsperiode start: 1993-05-01 (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2023-12-18 fjernes Reelle ejere: Finn Vindahl Andersen (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2023-12-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2023-12-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2023-12-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2023-12-18 fjernes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2023-12-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2022-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2022-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Bestyrelse: Marianne Vindahl Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Direktion: Jens Sand Gottlieb (direktør) (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-06-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-28 tilføjes Direktion: Jens Sand Gottlieb (direktør) (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-02-05 tilføjes Legale ejere: Boet efter Finn Vindahl Andersen (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2022-02-05 fjernes Legale ejere: Finn Vindahl Andersen (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-02-05 fjernes Bestyrelse: Finn Vindahl Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-02-05 fjernes Direktion: Finn Vindahl Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engholmvej 6, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2018-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Engholmvej 6, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engholmvej 6, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2011-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hornbæk Stationsvej 13, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-25 tilføjes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2011-05-25 fjernes Revisor: Kallermann Revision v/Peter Kallermann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-27 tilføjes Revisor: Kallermann Revision v/Peter Kallermann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-26 fjernes Revisor: DCR Invest Aps (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er handels-, håndværks-, industri- og investeringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed samt ved virke i øvrigt af skabe mulighed for nævnte virksomhed. (offentliggjort 2024-01-29)
Den 1997-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2024-01-29)
Den 1997-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-29)
Den 1997-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2022-12-22)
Den 1997-11-28 tilføjes Vedtægter: 1997-11-28 (offentliggjort 2024-01-29)
Den 1993-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-12-31 (offentliggjort 2024-01-29)
Den 1993-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-05-01 (offentliggjort 2024-01-29)
Den 1991-01-04 tilføjes Navne: FVA A/S (offentliggjort 2024-01-29)
Den 1991-01-03 fjernes Navne: FINN VINDAHL ANDERSEN VVS-ENTREPRISE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-03 fjernes Bestyrelse: Ruth Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-01-03 fjernes Revisor: KNUD COLSTED REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-03 fjernes Bestyrelse: Helmer Andreas Windahl Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1965-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornbæk Stationsvej 13, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1965-03-18 tilføjes Bestyrelse: Helmer Andreas Windahl Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1965-03-18 tilføjes Direktion: Finn Vindahl Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-04-04)
Den 1965-03-18 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1965-03-18 tilføjes Legale ejere: Finn Vindahl Andersen (offentliggjort 2022-04-04)
Den 1965-03-18 tilføjes Navne: FINN VINDAHL ANDERSEN VVS-ENTREPRISE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1965-03-18 tilføjes Reelle ejere: Finn Vindahl Andersen (offentliggjort 2024-01-29)
Den 1965-03-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-29)
Den 1965-03-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-29)
Den 1965-03-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-29)
Den 1965-03-18 tilføjes Revisor: KNUD COLSTED REVISION ApS, DCR Invest Aps (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1965-03-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-01-29)
Den 1965-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-22)