Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | Revisor | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Brønlunds Alle 17, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-20 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-20 fjernes Navne: OLE ZØLLNER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-20 fjernes Regnskabs år: --07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-15 fjernes Revisor: Gaden 26 ApS. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 fjernes Direktion: Ole Zøllner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsadministration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-20 tilføjes Vedtægter: 1999-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-06-30 tilføjes Revisor: Gaden 26 ApS. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-30 fjernes Revisor: Reg.rev. John Gerhard Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-05 fjernes Revisor: Egon Winther Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brønlunds Alle 17, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-12-08 tilføjes Direktion: Ole Zøllner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-08 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-12-08 tilføjes Navne: OLE ZØLLNER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-12-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-08 tilføjes Regnskabs år: --07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-08 tilføjes Revisor: Egon Winther Larsen, Reg.rev. John Gerhard Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)