Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER KONKURS | 18.11.2002 | 18.11.2002 |
UNDER KONKURS | 24.07.2001 | 17.11.2002 |
NORMAL | 23.02.1994 | 23.07.2001 |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 19.10.1993 | 22.02.1994 |
NORMAL | 12.11.1976 | 18.10.1993 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Finansiel leasing (652100) | 12.11.1976 | 18.11.2002 |
Virksomheden har ikke ændret Branche i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Søren Penzien Mamsen. | 01.01.2001 | 18.11.2002 |
Mogens Roald Petersen. | 26.02.1999 | 26.02.1999 |
Mogens Roald Petersen. | 12.11.1976 | 01.01.2001 |
Lars Rose. | 12.11.1976 | 26.02.1999 |
Ramsø Revisionskontor | 12.11.1976 | 15.11.1993 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
ApS NR. 14.349 | 16.11.1993 | 18.11.2002 |
SJÆLLANDS MONTAGEBYGGERI ApS | 12.11.1976 | 15.11.1993 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
NORGES REJSER ApS | 12.11.1976 | 01.01.2001 |
REVISORMÆGLERNE ApS | 12.11.1976 | 01.01.2001 |
STORESTØLEN NYE FJELLSTUE ApS | 12.11.1976 | 01.01.2001 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af en direktør | 01.01.2001 | 18.11.2002 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.