Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildevej 10, 9293 Kongerslev (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Svenstrupvej 12, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2010-02-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HM HOLDING 2010 ApS. (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2023-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-01 tilføjes Vedtægter: 2023-01-01 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-01 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-02-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-08 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2017-08-08 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-05-23 tilføjes Reelle ejere: Henrik Reinholt Bjerre (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2016-12-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-15 tilføjes Legale ejere: Henrik Reinholt Bjerre (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2014-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svenstrupvej 12, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2014-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Fauerholm Alle 7, 2820 Gentofte (offentliggjort 2014-10-07)
Den 2012-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fauerholm Alle 7, 2820 Gentofte (offentliggjort 2014-10-07)
Den 2012-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Marediget 6, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2011-11-17)
Den 2011-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marediget 6, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2011-11-17)
Den 2011-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Gentoftegade 35, 2., 2820 Gentofte (offentliggjort 2010-03-05)
Den 2010-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gentoftegade 35, 2., 2820 Gentofte (offentliggjort 2010-03-05)
Den 2010-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 45, 8240 Risskov (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2010-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af aktier og/eller anparter i helt eller delvist ejede datterselskaber samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 tilføjes Vedtægter: 2010-03-01 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2001-05-09)
Den 2005-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 45, 8240 Risskov (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsgade 19, 8240 Risskov (offentliggjort 2000-03-13)
Den 2005-01-28 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2005-01-28 fjernes Revisor: A/S REVISORENE DALGAS AVENUE, REGISTRERET REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-18 tilføjes Kontaktoplysninger: hb@formdanmark.dk (offentliggjort 2002-09-23)
Den 2000-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsgade 19, 8240 Risskov (offentliggjort 2000-03-13)
Den 2000-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsgade 13, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsgade 13, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-27 tilføjes Direktion: Henrik Reinholt Bjerre (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-08-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2001-05-09)
Den 1999-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-27 tilføjes Navne: FORM DANMARK HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-27 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-27 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-09)
Den 1999-08-27 tilføjes Revisor: A/S REVISORENE DALGAS AVENUE, REGISTRERET REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-27 tilføjes Stiftere: Henrik Reinholt Bjerre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)