Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1998-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Søgade 34, st., 1357 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-23 fjernes Navne: SK TOLKE-SERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-23 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Brdr.Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-23 fjernes Stiftere: Bianca Kruse-Paunovic (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-12 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Brdr.Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-12 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMA BENT MADSEN, REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-12 fjernes Direktion: Bianca Kruse-Paunovic (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-24 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMA BENT MADSEN, REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-24 fjernes Revisor: Morten Henning Berring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-23 fjernes Revisor: Orla Bentsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Søgade 34, st., 1357 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-24 tilføjes Direktion: Bianca Kruse-Paunovic (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tolkebureau med såvel mundtlige som skriftlige oversættelser. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-24 tilføjes Navne: SK TOLKE-SERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-24 tilføjes Revisor: Orla Bentsen, Morten Henning Berring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-24 tilføjes Stiftere: Bianca Kruse-Paunovic (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-24 tilføjes Vedtægter: 1996-01-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)