Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Phillip Due Holding ApS (CVR 38837222) | NORMAL | 01.08.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Claus Due Group ApS (CVR 37547263) | NORMAL | 19.02.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
LEIF DUE HOLDING ApS (CVR 27508634) | 19.02.2013 | 31.07.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
CLAUS DUE HOLDING ApS (CVR 27508596) | 19.02.2013 | 18.02.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Gunner Due Biler Slagelse ApS (CVR 40633332) | NORMAL | 01.08.2019 | 100,00% | 100,00% |
GUNNER DUE BILER ROSKILDE A/S (CVR 13352291) | NORMAL | 14.01.2014 | 66,67-89,99% | 66,67-89,99% |