Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2000-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Hattemagervej 16, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-17 fjernes Bestyrelse: Lars Bohl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-17 fjernes Direktion: Doris Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-17 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-17 fjernes Navne: N.O. JENSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-17 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-17 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-17 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-17 fjernes Stiftere: Søren Bohl Nielsen, Lars Bohl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-27 tilføjes Bestyrelse: Doris Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-27 fjernes Bestyrelse: Niels Olav Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-24 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hattemagervej 16, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-22 tilføjes Bestyrelse: Niels Olav Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-22 tilføjes Direktion: Doris Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-22 tilføjes Navne: N.O. JENSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-22 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-22 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-22 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-22 tilføjes Stiftere: Søren Bohl Nielsen, Lars Bohl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-22 tilføjes Vedtægter: 1999-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)