Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Krohn | 26.04.2006 | 01.01.2008 | formand |
Søren Bendtsen | 26.04.2006 | 01.01.2008 | næstformand |
Britt Mona Toft Lorentzen | 20.09.2000 | 01.01.2008 | bestyrelse |
Leif Schmidt Dalsgaard | 05.10.2024 | 01.01.2008 | bestyrelse |
Knud Erik Olsen | 05.10.2024 | 26.04.2006 | formand |
Peder Henning Pedersen | 05.10.2024 | 20.09.2000 | bestyrelse |
Torben Christensen | 05.10.2024 | 15.09.1999 | bestyrelse |
Poul Michael Christoffersen | 05.10.2024 | 09.12.1998 | næstformand |
Jørgen Elgård Christiansen | 05.10.2024 | 19.10.1995 | bestyrelse |