Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Dystedvej 43, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 fjernes Hovedbranche: Skadesforsikringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 fjernes Navne: ØSTIFTERNES STORMSKADEFORSIKRING GENSIDIGT SELSKAB (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2001-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Virksomhedsform: 990 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-22 fjernes Bestyrelse: Ejler Svan (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-05 tilføjes Formål: Foreningens formål er at forsikre mod stormskade på bygninger, dækning af snetryk og påkørselsskader, alt i østifterne. Foreningen kan i forbindelse med andre gensidige stormskadeforsikringsforeninger deltage i en skadefordelingsordning. Foreningen overtager ikke genforsikring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidatorerne i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-05 tilføjes Vedtægter: 2001-07-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-05 fjernes Revisor: Knud Arne Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2001-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dystedvej 43, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Skadesforsikringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: ØSTIFTERNES STORMSKADEFORSIKRING GENSIDIGT SELSKAB (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 990 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-09 fjernes Revisor: Jens Christian Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Christian Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 fjernes Bestyrelse: Ole Arne Kristiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Revisor: Jens Christian Nielsen, Knud Arne Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-31 fjernes Bestyrelse: Kurt Bruno Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-05 fjernes Bestyrelse: Ole Henrik Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-02 fjernes Revisor: Frederik Frode Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-27 fjernes Bestyrelse: Hans Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-09 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-28 fjernes Bestyrelse: Gunner Peter Martin Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-26 fjernes Revisor: Gårdejer Børge Emanuel Andreasen, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Bestyrelse: Gunner Peter Martin Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Revisor: Gårdejer Børge Emanuel Andreasen, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Frederik Frode Andersen, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)