Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Hovedbranche | ||||
Navne | Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Tegningsregel |
Den 2002-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 9, 2., 1302 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-02 fjernes Bestyrelse: Viggo Hauerberg (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 fjernes Hovedbranche: Skadesforsikringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-02 fjernes Navne: LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED. LONDON. GENERALAGENTURET FOR DANMARK. HANSEN & KLEIN INSURANCE MANAGEMENT LTD. A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-05-02 fjernes Virksomhedsform: 990 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: HKAS1917@inet.uni-c.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: HKAS1917@inet.uni-c.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 9, 2., 1302 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Skadesforsikringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCOETY LIMITED, LONDON, GENERAL- AGENTURET FOR DANMARK, HANSEN & (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-10-16 fjernes Navne: LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCOETY LIMITED, LONDON, GENERAL- AGENTURET FOR DANMARK, HANSEN & (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 990 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-02-23 tilføjes Navne: LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED. LONDON. GENERALAGENTURET FOR DANMARK. HANSEN & KLEIN INSURANCE MANAGEMENT LTD. A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1972-05-17 tilføjes Formål: Generalagenturets formål er brandforsikring co- og reassurance samt søforsikring reassurance. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-05-17 tilføjes Tegningsregel: Generalagenturet tegnes af generalagenten. (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Bestyrelse: Viggo Hauerberg (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)