Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Hvidhvask | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Interessenter | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-19 tilføjes Direktion: KOMPLEMENTARSELSKABET AF 1. JUNI 1997 ApS (direktør) (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-01 tilføjes Legale ejere: BJARNE PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-01 fjernes Legale ejere: BJARNE PEDERSEN A/S (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-23 tilføjes Legale ejere: BJARNE PEDERSEN A/S, KHR Ejendomme ApS, UDLEJNINGSSELSKABET AF 18/6 1990 ApS, FLEMMING DROOB ApS (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-11-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dokken 10, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2010-02-01)
Den 2010-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Dokken 12, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2009-03-17)
Den 2009-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dokken 12, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2009-03-17)
Den 2009-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Dokken 8, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2007-08-15)
Den 2008-04-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-03 fjernes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-11-15)
Den 2007-11-15 tilføjes Kontaktoplysninger: post@pedersengruppen.dk (offentliggjort 2007-11-23)
Den 2006-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dokken 8, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2007-08-15)
Den 2006-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kornmarken 43, 6650 Brørup (offentliggjort 2002-07-19)
Den 2002-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kornmarken 43, 6650 Brørup (offentliggjort 2002-07-19)
Den 2002-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgergade 1, 3. th., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2001-04-27)
Den 2002-07-05 tilføjes Formål: Kommanditselskabets formål er køb og udlejning af Kongensgade 28-30 og Borgergade 27, Esbjerg samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-05 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af komplementar og administrator i forening, som kan udstede specialfuldmagter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-05 tilføjes Vedtægter: 2002-07-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-11-15)
Den 2000-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 1, 3. th., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2001-04-27)
Den 1997-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Englandsgade 34, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-09 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET AF 1. JUNI 1997 ApS (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1997-10-09 tilføjes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Englandsgade 34, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-05-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-06 tilføjes Navne: K/S KONGENSGADE 28-30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1997-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)